Informazioni su Fatmir Topalli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fatmir Topalli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005105283, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SAM Sales and Marketing GmbH, bisher in Freienbach, CHE-115.313.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063535).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Sitz neu:
Roggwil (BE).
Domizil neu:
Landstrasse 53, 4914 Roggwil BE.
Vinkulierung neu:
[Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Topalli, Fatmir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Topalli, Jeton, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: kosovarischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2833805, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SAM Sales and Marketing GmbH, bisher in Rothrist, CHE-115.313.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015Publ. 2444815).
Gründungsstatuten:
22.12.2009.
Statutenänderung:
14.03.2016.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen.
Vinkulierung neu:
Die Bestimmung über die Abtretungsmodalitäten ist aufgehoben. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Topalli, Fatmir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Aarwangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Topalli, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Roggwil BE, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2444815, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SAM Sales and Marketing GmbH, in Rothrist, CHE-115.313.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, Publ. 1989165).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Topalli, Fatmir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Topalli, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Roggwil (BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Thunstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].