Informazioni su Prof. Dr. Mauro Amedeo Tonolla
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Mauro Amedeo Tonolla
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004861088, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hydrobiologie-Limnologie-Stiftung für Gewässerforschung, in Zürich, CHE-101.741.542, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004452861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Prof. Reinhard, von Uster, in Grüningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Dr. Jörg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandbüro Willi Wetli (CHE-108.614.241), in Erlenbach ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jüttner, Prof. Dr. Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pernthaler, Prof. Dr. Jakob, österreichischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Dr. Beat, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonolla, Prof. Dr. Mauro Amedeo, von Lostallo, in Roveredo (GR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Tonolla, Dr. Mauro];
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2523495, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Centro Biologia Alpina, in Quinto, CHE-112.002.288, fondazione (FUSC no. 36 del 21.02.2012, Pubbl. 6561550).
Atto pubblico modificato:
04.11.2014. Atto di fondazione modificato con decisione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CH-501.9.015.066-2) in Muralto in data 15.10.2015 anche su punti non soggetti a pubblicazione. [radiati: Organizzazione: consiglio di fondazione composto da 5 membri].Persone dimissionarie e firme cancellate: Bachofen, Reinhard, da Uster, in Grüningen, membro, con firma collettiva a due con il presidente;
Wildi, Walter, da Schafisheim, in Le Grand-Saconnex, membro, con firma collettiva a due con il presidente.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schmid Brändli, Bernhard Walter, da Sciaffusa, in Zurigo, membro, con firma collettiva a due con il presidente;
Loizeau, Jean-Luc, da Ginevra, in Chavannes-des-Bois, membro, con firma collettiva a due con il presidente;
Tonolla, Mauro, da Lostallo, in Roveredo GR, membro, con firma collettiva a due con il presidente;
Celio, Franco, da Quinto, in Ambrì (Quinto), membro, con firma collettiva a due con il presidente.