Informazioni su Prof. Markus Tolnay
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Markus Tolnay
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045142, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Knochentumor-Referenzzentrum Basel am Institut für Pathologie, in Basel, CHE-110.393.517, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730453).
Name neu:
Stiftung Knochentumor-Referenzzentrum Basel am Institut für Pathologie in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 02.05.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeilhofer, Prof. Dr. Florian, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jundt, Dr. Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hefti, Prof. Dr. Fritz, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mihatsch, Prof. Dr. Michael J., deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Prein, Prof. Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bielack, Prof. Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tolnay, Prof. Dr. Markus, von Dornach, in Aesch (BL), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005990214, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dr. med. Dora Seif-Stiftung, in Basel, CHE-110.388.290, Stiftung (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, S.0, Publ. 6894782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rochlitz, Prof. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tolnay, Prof. Markus, von Dornach, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirnhofer, Stefan Rochus, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess-Umbricht, Viviane, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005941493, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, in Basel, CHE-101.991.240, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finke, Prof. Dr. med. Daniela, von Basel und deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki Iso, Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dittmann, Prof. Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castle, Paul, von Basel und britischer Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger];
Barmettler-Sutter, Katharina, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furlano, Prof. Dr. Raoul, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesmann, Nina, von Neunforn, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiesmann Witzig, Nina];
Tolnay, Prof. Dr. Markus, von Dornach, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.