Informazioni su Alf Martin Tönnesson
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alf Martin Tönnesson
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1397241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meister Verlag AG, in Zürich, CHE-103.154.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018417).
Firma neu:
Meister Verlag AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Editions Meister SA en liquidation) (Edizioni Meister SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mair, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6094958, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 23, Publ. 5902442).
Domizil neu:
Scheuchzerstrasse 33, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kress, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4992174, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International Masters Publishers AG, in Zürich, CH-020.3.027.743-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 23, Publ. 4723364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Dr. Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helenius, Jari, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].