Informazioni su Chiara Ladina Tobler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chiara Ladina Tobler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005649457, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MATO Scaffolding AG, bisher in Rheineck, CHE-114.454.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, Publ. 4614978).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Firma neu:
Tobler Gerüste.Schalungen. Sursee AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Grenadierstrasse 2, 6210 Sursee.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Martin, von Thal, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Tobler, Chiara Ladina, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3694943, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Tobler AG, in Rheineck, CHE-108.262.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2640089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Silvia, von Rebstein, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Chiara Ladina, von Thal, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3687787, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MATO Holding AG, in Rheineck, CHE-114.394.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Silvia, von Rebstein, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Chiara Ladina, von Thal, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.