Informazioni su Edith Juon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edith Juon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4411269, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
theiler-juon.husputz.ch, in Schübelbach, CHE-483.735.584, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3310187).
Firma neu:
juon.husputz.ch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juon, Edith, von Küblis, in Schübelbach, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Theiler-Juon, Edith, von Wollerau].
Numero di pubblicazione: 3337221, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
husputz.ch GmbH, in Galgenen, CHE-364.158.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2181103).
Firma neu:
husputz.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler-Juon, Edith, von Küblis, in Schübelbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Bieri, Heidi Barbara, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Galgenen, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2181103, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
husputz.ch GmbH, in Galgenen, CHE-364.158.119, Fuchsweg 16, 8854 Galgenen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Reinigung von Büros, Wohnungen und Privathaushalten. Erbringung, Vermittlung und Beratung von Reinigungs- und Haushaltsdienstleistungen für Gesellschaften und Privatpersonen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.5.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egli-Bieri, Heidi Barbara, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Galgenen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Theiler-Juon, Edith, von Küblis, in Schübelbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.