Informazioni su Ketheswaran Tharmalingam
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ketheswaran Tharmalingam
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005771742, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pavalam Trading, Inhaber Tharmalingam, in Zuchwil, CHE-243.626.835, Bertaweg 10, 4528 Zuchwil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb eines Lebensmittelgeschäfts.
Eingetragene Personen:
Tharmalingam, Ketheswaran, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004464114, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KK Trading GmbH, in Zuchwil, CHE-110.197.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810623).
Statutenänderung:
12.09.2018.
Firma neu:
YR Trading GmbH.
Domizil neu:
Hauptstrasse 48, 4528 Zuchwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tharmalingam, Ketheswaran, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohanatas, Jeyarajah, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Deitingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kaneshamurthy, Rammiya, von Solothurn, in Deitingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2810623, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
HAPPY RAINBOW GmbH in Liquidation, bisher in Bülach, CHE-110.197.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762011).
Statutenänderung:
19.01.2016.
Firma neu:
KK Trading GmbH.
Sitz neu:
Zuchwil.
Domizil neu:
Mürgelistrasse 14, 4528 Zuchwil.
Zweck neu:
Import und Export von Nahrungsmitteln. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 29.08.2003 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.08.2003 von Zdenek Urban und Susanne Daniela Urban, beide in Wigoltingen, diverse Sachwerte (Büroeinrichtungen und Computergeräte etc) zum Preis von CHF 10'000.--, welcher auf das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153b Abs. 3 HRegV).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urban, Susanne Daniela, von Meierskappel und Frauenfeld, in Hausen (AG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Urban, Zdenek, von Frauenfeld, in Hausen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tharmalingam, Ketheswaran, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.