Informazioni su Cem Taninmis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Cem Taninmis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005868652, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Consenta Bewirtschaftungen AG, in Obergerlafingen, CHE-385.164.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schachtler, Dominique, von Burgdorf, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taninmis, Cem, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005811056, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Consenta Bewirtschaftungen AG, in Obergerlafingen, CHE-385.164.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377102).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taninmis, Cem, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005288586, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
schlossimmo AG, in Bern, CHE-358.563.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939359).
Statutenänderung:
06.09.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobilienbereich, Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien, die Verwaltung von Liegenschaften, die Verkehrswertschätzung, den Bau, den Unterhalt und die Renovation und Reinigung von Liegenschaften aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch E-Mail, Brief oder Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taninmis, Cem, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Fredy, von Bürglen (TG), in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.