Informazioni su Ersin Tan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ersin Tan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005975811, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fahrschule Tan GmbH, in Dietikon, CHE-102.766.846, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S.32, Publ. 5156734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tan, Ersin, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00;
Tan, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basoglu, Ensar Talha, von Künten, in Künten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005519341, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sigorta Versicherungen GmbH, in Regensdorf, CHE-399.680.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, S.0, Publ. 2339669).
Firma neu:
Sigorta Versicherungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tan, Ersin, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1380439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sigorta Versicherungen GmbH, in Dietikon, CHE-399.680.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1316397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inel, Adnan, von Zug, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tan, Ersin, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.