Informazioni su Lina Sutter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lina Sutter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4064021, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Blaues Kreuz Graubünden, in Chur, CHE-107.027.319, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762681).
Statutenänderung:
25.11.2017.
Zweck neu:
Das Blaue Kreuz Graubünden setzt sich für Mitmenschen mit Alkohol- und anderen Sucht- und Abhängigkeitsproblemen und deren Angehörigen ein. Es leistet in direkter Hilfe und in seinem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag zur Verhütung und Verminderung der Folgen von Suchmittelmissbrauch und -verhalten. Die Arbeit orientiert sich an anerkannten fachlichen Konzepten und wird alkohol- und drogenfrei durchgeführt.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen, Projektbeiträge von Partnerorganisationen, Beiträge des Kantons Graubünden und der öffentlichen Hand, Beiträge von Kirchen und sozialen Organisationen, dem Betrieb von Brockenstuben. [bisher: Mitglieder- und Projektbeiträge, Beiträge des Kantons Graubünden, der öffentlichen Hand sowie der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Graubünden, Gaben und Spenden, besondere Aktionen und Aktivitäten zur Mittelbeschaffung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansemann, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Klosters-Serneus, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo (GR), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3473383, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, in Bern, CHE-110.594.406, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Hélène Isabelle, von Payerne, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo GR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurer, Franz, von Berneck, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ten Doornkaat Koolmann, Nicolasina, von Zürich, in Stampa (Bregaglia), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Roland, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaillard-Zybach, Esther Judith, von Bougy-Villars und Perroy, in Féchy, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6659124, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, in Bern, CH-035.7.017.005-9, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 4, Publ. 5665618).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Oesch, Christine, von Freienstein-Teufen, in Freienstein (Freienstein-Teufen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gucker-Vontobel, Helen, von Meilen und Zürich, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Pierre, von Roggwil BE, in Tramelan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressmann, Katharina Rita, von Bern, in Vevey, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kressmann, Catherine, in La Tour-de-Peilz, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Küng, Hélène Isabelle, von Payerne, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo GR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.