Informazioni su Christine Suter Lüscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Suter Lüscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005690166, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
EL POINT ELECTROCOM AG, in Derendingen, CHE-114.043.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Urs, von Recherswil, in Recherswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Lüscher, Christine, von Staffelbach und Zofingen, in Murgenthal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Thomas, von Rüegsau, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1253433, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
EL POINT ELECTROCOM AG, in Derendingen, CHE-114.043.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 13, Publ. 4496278).
Weitere Adresse:
Zentralstrasse 115, 2500 Biel/Bienne. [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.01.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grosjean, Georges, von Plagne, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Negri, Marco, von Trimbach und Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Bruno, von Killwangen und Oberrohrdorf, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Lüscher, Christine, von Staffelbach und Zofingen, in Glashütten (Murgenthal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Heuberger, Ulrich, von Ersigen, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
sol-tax treuhand GmbH (CHE-109.502.254), in Luterbach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4496278, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
EL POINT ELECTROCOM AG, bisher in Riedholz, CH-241.3.007.216-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 11, Publ. 4313292).
Statutenänderung:
21.05.2008.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
Emmenhofstrasse 4, 4552 Derendingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Lüscher, Christine, von Staffelbach und Zofingen, in Glashütten (Murgenthal), mit Kollektivprokura zu zweien.