Informazioni su Yvan Christophe Stutzmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvan Christophe Stutzmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004656319, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
PYROTECH SWISS SA, à Vouvry, CHE-330.272.585, société anonyme (No. FOSC 134 du 13.07.2018, Publ. 4358337).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stutzmann, Yvan Christophe, de Uebeschi, à Lussery-Villars, administrateur, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 4358337, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
PYROTECH SWISS SA, à Vouvry, CHE-330.272.585, Rue du Pied de Ville 11, 1896 Vouvry, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.06.2018.
But:
conseil, étude, développement, fabrication et vente de machine transformant les déchets en énergie (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 20.06.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Zamori, Peter Ferenc, de Vouvry, à Vouvry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Meynet, Jean-François, citoyen français, à Vouvry, membre et secrétaire du conseil d'administration, sans droit de signature;
Stutzmann, Yvan Christophe, de Uebeschi, à Lussery-Villars, administrateur, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2990961, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
INTERNATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL-FINANCE, à Paris, succursale de Delémont, à Delémont, CHE-462.924.429, succursale étrangère (No. FOSC 116 du 17.06.2016, Publ. 2897257).
Siège principal à:
Paris.
Inscription ou modification de personne(s):
Stutzmann, Yvan, de Uebeschi, à Lussery-Villars, directeur, avec signature collective à deux;
Leschenne, Gérard Joseph Louis, de Coeuve, à Delémont, directeur de la succursale, avec signature collective à deux [précédemment: directeur de la succursale, avec signature individuelle].