Informazioni su Ueli Sturzenegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Sturzenegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004742585, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
sutag gmbh, in Buchs (SG), CHE-114.534.254, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, S.0, Publ. 6955300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Daniela, von Pfäfers, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6955300, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
sutag gmbh, in Buchs SG, CH-320.4.064.117-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 20, Publ. 5961148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5961148, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
sutag gmbh, in Grabs, CH-320.4.064.117-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 12, Publ. 4689612).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Lagerstrasse 6, 9470 Buchs .
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.