Informazioni su Armin Studhalter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Armin Studhalter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5998460, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pie Music GmbH, in Luzern, CH-100.4.026.214-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 13, Publ. 5614750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sardella, Marcel, von Hohenrain und Hitzkirch, in Hunzenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Studhalter, Armin, von Horw, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Markus, von Steffisburg, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5614750, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pie Music GmbH, bisher in Rothenburg, CH-100.4.026.214-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 11, Publ. 5487138).
Statutenänderung:
7.04.2010.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Rothenhof 48, 6015 Luzern.
Vinkulierung:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Das Stammkapital wurde im Betrage von CHF 10'000.-- nachliberiert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schällibaum, Daniel, von Wildhaus und Luzern, in Kriens, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--;
Graber, Thomas, von Oftringen, in Oberdiessbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Markus, von Steffisburg, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Rothenburg, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--];
Sardella, Marcel, von Hohenrain und Hitzkirch, in Hunzenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Lieli und Hitzkirch, in Schafisheim, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--];
Studhalter, Armin, von Horw, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Kriens, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pie Music GmbH, in Rothenburg, Neuhuoben, 6023 Rothenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.07.2002.
Zweck:
Vornahme von Konzertorganisationen und Freizeitveranstaltungen, insbesondere im Bereich von Musikveranstaltungen sowie Handel mit Waren aller Art;
Übernahme von Vertretungen;
Entwicklung und Verwaltung von Patenten, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Belastung, Bebauung, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Markus, von Steffisburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Schällibaum, Daniel, von Wildhaus und Luzern, in Kriens, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Graber, Thomas, von Oftringen, in Oberdiessbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Sardella, Marcel, von Lieli und Hitzkirch, in Schafisheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Studhalter, Armin, von Horw, in Kriens, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.