Informazioni su Rosmarie Stucker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rosmarie Stucker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005703967, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Saner AG, in Studen (BE), CHE-101.927.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507190).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucker, Rosmarie, genannt Romy, von Bowil, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Stucker, Rosmarie, in Studen BE].
Numero di pubblicazione: HR02-1005215843, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Saner AG, in Studen (BE), CHE-101.927.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, S.0, Publ. 1582353).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Domizil neu:
Gouchertweg 1, 2557 Studen BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Überbauung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch (E-Mail).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Gerhard, von Beinwil (SO), in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Saner, Gertrud, von Beinwil (SO), in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Stucker, Rosmarie, von Bowil, in Studen BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004960550, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Saner Kunststiftung Studen, in Studen (BE), CHE-100.795.498, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Otto, von Lyss, in Nidau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Gerhard, von Beinwil (SO), in Worben, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Saner-Spengler, Trudie, von Beinwil (SO), in Worben, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Stucker, Rosmarie, genannt Romy, von Bowil, in Studen BE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Stucker, Rosmarie genannt Romy, in Studen BE (Studen), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Saner, Pascale, von Beinwil (SO) und Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wenger, Toni, von Stocken-Höfen, in Studen BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Höfen, in Studen BE (Studen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].