Informazioni su Ivana Stubnova
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ivana Stubnova
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4166741, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
iwell.ch GmbH, in Leukerbad, CHE-155.134.366, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6713632).
Firma neu:
iwell.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ivana Stubnova und Andrej Szijjarto, Tramstrasse 3, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stubnova, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Leukerbad, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Szijjarto, Andrej, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Leukerbad, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3841279, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Leukerbad Tourismus, in Leukerbad, CHE-106.993.855, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1609783).
Domizil neu:
Rathausstrasse 8, 3954 Leukerbad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collenberg, Rinaldo, von Morissen und Leukerbad, in Leukerbad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berclaz, Pierre Antoine, von Sierre, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stubnova, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gentinetta, Luciano Ermanno, von Brig-Glis, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hug, Richard, von Brig-Glis, in Leukerbad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan , Philipp Josef, von Varen, in Leukerbad, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorenz, Ralph, von Törbel, in Leukerbad, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roten, Ramon, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stark, Margrit Verena, von Appenzell, in Leukerbad, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zumofen, Karl Markus, genannt Charles, von Leukerbad, in Leukerbad, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Zumofen, Charles].
Numero di pubblicazione: 1609783, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Leukerbad Tourismus, in Leukerbad, CHE-106.993.855, Verein (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 33, Publ. 5087102).
Domizil neu:
Rathaus, 3954 Leukerbad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenhäusern, Josef, von Bürchen, in Sion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roten, Jean Roland, von Leukerbad, in Leukerbad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berclaz, Pierre Antoine, von Sierre, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rey, Jean Pierre, von Montana, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loretan, Wolfgang Severin, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gentinetta, Luciano Ermanno, von Brig-Glis, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stubnova, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.