Informazioni su Martin Strub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Strub
Ultimi comunicati FUSC: Martin Strub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005325023, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
HW Swiss GmbH, in Olten, CHE-289.923.143, Dornacherstrasse 27, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2021.
Zweck:
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Unterhalt und Reparatur von Fahrzeugen, insbesondere Autoaufbereitung sowie Reparatur von hagelbeschädigten Fahrzeugen sowie Verkauf von Autopflege-Produkten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 27.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Herrmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wegerhoff, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strub, Martin, von Zofingen, in Cham, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3948033, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Retogen AG, in Risch, CHE-103.489.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380799).
Domizil neu:
Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Reto, von Magliaso, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub, Martin, von Zofingen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OPES AG (CHE-137.828.809), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1831157, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BTS Buchhaltungs- und Treuhand-Service GmbH, in Zofingen, CHE-107.327.520, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 2, Publ. 4776106).
Statutenänderung:
30.10.2014. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Martin, von Zofingen, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Sandra, von Röthenbach im Emmental, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].