Informazioni su Philipp Straub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Straub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005886750, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Mailio AG, in Salmsach, CHE-265.940.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Hans Peter, von Egnach, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Philipp, von Egnach, in Salmsach, mit Einzelprokura [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005733760, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Strandland AG, in Romanshorn, CHE-265.940.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666732).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Firma neu:
Mailio AG.
Sitz neu:
Salmsach.
Domizil neu:
Kehlhofstrasse 17a, 8599 Salmsach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, Fabrikation von und Handel mit Lebens- und Genussmittel aller Art, die Einrichtung, den Erwerb und die Veräusserung von Restaurants, Bars und Take-Aways, Internetplattformen, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen e-Commerce und Online-Shopping, Detailhandel sowie den Handel mit Möbeln sowie die Vermittlung im Import und Export von Waren aller Art, samt der Durchführung von Transitgeschäften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Planung, Leitung und Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau für eigene oder fremde Rechnung, die Entwicklung und Herstellung von Anlagen und Systemen, der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen, die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Baubereich, die Vermittlung von Baupersonal und die Vermietung von Baumaschinen und Geräten, die Erbringung von Dienstleistungen betreffend Verwaltung und Unterhalt von Immobilien sowie der Betrieb einer Immobilientreuhandgesellschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, andere Konzerngesellschaften und Aktionäre direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, überbauen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Philipp, von Egnach, in Salmsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Hans Peter, von Egnach, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004656087, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Strandland AG, in Romanshorn, CHE-265.940.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590970).
Domizil neu:
Mittlere Gasse 4, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landl, Philipp Werner, von Wallisellen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Carina, von Urnäsch, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Hans Peter, von Egnach, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Philipp, von Egnach, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].