Informazioni su Hubert Stocker
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Stocker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4131146, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LEASECOM AG, in Buchs SG, CH-320.3.058.182-2, Leasingfinanzierungen für Investitionsgüter, insbesondere der Kommunikationsbranche sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2006, S. 13, Publ. 3392904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACV Revision + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle;
Stocker, Hubert, liechteinsteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
STW-Consult AG, in Hünenberg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4131040, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
acv innoprocess gmbh, in Buchs SG, CH-320.4.056.721-8, Rechnungswesen und Controlling usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2006, S. 14, Publ. 3199714).
Statutenänderung:
20.09.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Hubert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Heiner, von Rebstein, in Werdenberg (Grabs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--].
Numero di pubblicazione: 3207946, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LEASECOM AG, in Buchs SG, CH-320.3.058.182-2, Leasingfinanzierungen für Investitionsgüter, insbesondere der Kommunikationsbranche sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 9, Publ. 3084084).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Heiner, von Rebstein, in Werdenberg (Grabs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dommer, Dr. Jürg, von Bütschwil, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Rudolf genannt Ruedi, von Zizers, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Hubert, liechteinsteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.