Informazioni su Nicole Alexandra de Oliveira
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Alexandra de Oliveira
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005409060, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EMESCO GmbH, in Zug, CHE-389.547.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, S.0, Publ. 6130728).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stigemar, Lars, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
de Oliveira, Nicole Alexandra, von Zug, in Rüschlikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4948876, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IFA International Fertility Associates AG, in Zug, CH-170.3.032.377-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 20, Publ. 4568000).
Statutenänderung:
09.03.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stigemar, Nicole, von Zug, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4568000, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IFA International Fertility Associates AG (IFA International Fertility Associates SA) (IFA International Fertility Associates Ltd), in Zug, CH-170.3.032.377-9, Kolinplatz 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2008.
Zweck:
Internationale Forschung und Betrieb von Kliniken im Bereich der Fertilitätsbehandlung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Fehr, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Dr. Christian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stigemar, Nicole, von Zug, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CH-170.3.015.673-6), in Baar, Revisionsstelle.