Informazioni su Linda Stibler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Linda Stibler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3247803, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hedwig Karrer-Stiftung, in Liestal, CHE-110.399.141, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6706070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borter, Daniel, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Hölstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stibler, Linda, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Mirjam, von Basel, in Frenkendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosset, Jacqueline, von Les Montets, in Birsfelden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)].
Numero di pubblicazione: 4791764, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hedwig Karrer-Stiftung, in Sissach, CH-280.7.900.056-1, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 4, Publ. 2475214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Bernardin, von Oberiberg, in Riehen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stibler, Linda, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG, in Liestal (CH-280.3.900.042-2), Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Zentrum für Erwachsenenbildung der Universität Basel, in B a s e l , Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.1995, S. 3563).
Urkundenänderung:
8.11.1999. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stibler, Linda, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.