Informazioni su Petra Stettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petra Stettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2004901, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft H 91, in Basel, CHE-109.457.056, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6784052).
Statutenänderung:
29.01.2015. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausmann, Lucie, von Steckborn, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Petra, von Eggiwil, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Ernst, von Hefenhofen, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenbaum Manuel, Ariane, von Winterthur, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oldenburg, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Béatrix, von Seehof, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenbaum, André, von Winterthur, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ueltschi, Kathrin, von Muttenz, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6784052, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft H 91, in Basel, CH-270.5.000.470-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 8, Publ. 6012156).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rettenmund, Barbara, von Röthenbach im Emmental, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Petra, von Eggiwil, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diethelm, Ernst, von Hefenhofen, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5474760, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft H 91, in Basel, CH-270.5.000.470-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2002, S. 6, Publ. 324916).
Statutenänderung:
18.12.2009. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 07.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a Marca, Gianna, von Mesocco, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuch, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (D), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Kathrin, von Muttenz und Oberwil BL, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hausmann, Lucie, von Steckborn, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Petra, von Eggiwil, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.