Informazioni su Margaretha Stettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Margaretha Stettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005955823, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Viva Allegra GmbH, in Zürich, CHE-104.507.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502131).
Statutenänderung:
09.01.2024.
Firma neu:
TDS Health GmbH.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Vermarktung und der Vertrieb von medizinaltechnischen Lösungen und Produkten sowie der Informations- und Kommunikationstechnologien im In- und Ausland. Ausserdem werden innovative Konzepte im Gesundheitswesen entwickelt und an Kongressen und anderen Veranstaltungen präsentiert. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie ihren direkten oder indirekten Beteiligungsgesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, zugunsten solcher Gesellschaften Schadloshaltungsverpflichtungen oder Rangrücktrittsvereinbarungen eingehen und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Uebereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volkart, Gregory Henry, von Niederglatt, in Stetten (SH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Stettler, Margaretha, von Eggiwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayeva, Svitlana, belgische Staatsangehörige, in Telfs (AT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Hausheer, Doris, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004502131, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kurt Huber Beratung und Verkauf GmbH, bisher in Freienbach, CHE-104.507.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, Publ. 5110706).
Statutenänderung:
30.10.2018.
Firma neu:
Viva Allegra GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 119, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Seniorenbetreuung und Pflege sowie das Betreiben und Verwalten von Seniorenresidenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie ihren direkten oder indirekten Beteiligungsgesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, zugunsten solcher Gesellschaften Schadloshaltungsverpflichtungen oder Rangrücktrittsvereinbarungen eingehen und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Landolt, Kurt, von Kriens, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00;
Huber-Landolt, Monika, von Kleinandelfingen und Kriens, in Freienbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Landolt, Karl Heinrich, von Kleinandelfingen, in Wädenswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volkart, Gregory Henry, von Niederglatt, in Stetten (SH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Stettler, Margaretha, von Eggiwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 2373509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HausPflegeService.ch GmbH, in Wallisellen, CHE-112.952.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1337909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Thomas, von Eggiwil, in Oetwil am See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Durrer-Stettler, Susanne, von Dallenwil und Eggiwil, in Lommis, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Margaretha, von Eggiwil, in Schwerzenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Stettler, Hanspeter, von Eggiwil, in Maur, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].