Informazioni su Max Sterchi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Max Sterchi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005871963, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fricktaler Baugenossenschaft, in Böztal, CHE-169.381.764, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005678078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winet, George, von Lütschental, in Böztal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Karin, von Fahrni, in Birr, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Sterchi, Max, von Lauterbrunnen, in Herznach-Ueken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005678078, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fricktaler Baugenossenschaft, in Böztal, CHE-169.381.764, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005496239). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, Max, von Lauterbrunnen, in Herznach-Ueken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Herznach].
Numero di pubblicazione: 3922939, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fricktaler Baugenossenschaft, in Hornussen, CHE-169.381.764, Hauptstrasse 69, 5075 Hornussen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2017.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie vermietet ihre Wohnungen in erster Linie an junge Familien oder ältere Personen der Gemeinde des jeweiligen Gebäudestandortes. Sie ermöglicht diesen dadurch länger als ein integraler und selbständiger Bestandteil im Dorf zu bleiben. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch Erwerb von Bauland und Baurechten, Bau und Erwerb von Ein- und Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen, sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodischen Erneuerung der bestehenden Bauten, Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Weise erneuert werden können, Beanspruchung von Förderinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz bzw. entsprechender kantonaler und kommunaler Gesetze, Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete;
kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen und ähnlichen Zielsetzungen anschliessen.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Brief, Zirkular, Aushang oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.06.2017 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Winet, George, von Lütschental, in Hornussen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Thomas, von Schaffhausen, in Gansingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Karin, von Fahrni, in Birr, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Mühlberg, Marianne, von Muri (AG), in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Sterchi, Max, von Lauterbrunnen, in Herznach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.