Informazioni su Romeo Beat Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romeo Beat Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004615539, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
A. Steiner Zimmerei & Schreinerei AG, in Zürich, CHE-102.507.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, S.0, Publ. 1530855).
Firma neu:
A. Steiner Zimmerei & Schreinerei AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.04.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Romeo Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Rieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Treuhand Abt AG (CHE-106.949.860), in Opfikon, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Abt AG (CH-020.3.926.617-2)].
Numero di pubblicazione: 2973433, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Freie Katholische Schulen Zürich, in Zürich, CHE-476.318.815, Verein (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2274985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Romeo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Willy, von Appenzell, in Küsnacht ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füglister, Andreas, genannt André, von Spreitenbach, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2274985, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Freie Katholische Schulen Zürich, in Zürich, CHE-476.318.815, Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2015.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Errichtung und Führung einer Schule, die im katholischen Geiste geleitet wird und gleichzeitig den Anforderungen der zürcherischen Schulgesetzgebung entspricht. Die Schule steht Kindern jeglicher Herkunft offen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Steiner, Romeo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Dietrich, genannt Dieter, von Künten, in Uznach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Josef, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Beat, von Oberkirch, in Islisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Marc, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Veronika, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Kuno W., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venzin, Angelika, von Medel (Lucmagn), in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Paul, von Muotathal, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BK&P AG Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle;
Gassner, Stephan, von Flums, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Othmar, von Herbetswil, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ostheim, Martin, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesli, Monika, von Wilen TG, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.