Informazioni su Anne-Kristin Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anne-Kristin Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005905341, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LaVie GmbH, in Aarau, CHE-112.117.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S.2, Publ. 5859588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irniger-Kamber, Esther, von Metzerlen-Mariastein, in Erlinsbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Steiner, Anne-Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki-Lüthy, Susanne, von Aarau, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005253243, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Glückskleepflücker, Agentur für Styling und Bild GmbH, bisher in Lenzburg, CHE-115.746.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3516277).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Firma neu:
GSB Consulting GmbH.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Gerliswilstrasse 43, 6020 Emmenbrücke.
Zweck neu:
Vermittlung, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland;
Unternehmensberatungen im In- und Ausland, Handel sowie Import und Export von Waren aller Art, Vermittlungs- und Kommissionsgeschäfte aller Art, Erwerb, Veräusserung sowie Halten von Anteilen dritter Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt zum Erreichen des Gesellschaftszwecks beitragen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Anne-Kristin, von Dürrenäsch, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Antunes, Ricardo Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3516277, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Glückskleepflücker, Agentur für Styling und Bild GmbH, in Lenzburg, CHE-115.746.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch, Donovan, von Attinghausen, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Anne-Kristin, von Dürrenäsch, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.