Informazioni su Herbert Steffen-Birrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Herbert Steffen-Birrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2283491, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fero-tekT AG, in Buchrain, CHE-106.837.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430447).
Statutenänderung:
16.06.2015.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 30.06.2015 auf die Fero-tekT AG Kunstharzbeläge, in Emmen (CHE-203.754.786), über.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 30.06.2015 auf die Ferrotekt Steel Protection AG, in Urdorf (CHE-412.959.578), über.
Firma neu:
FEROTEKT AG.
Zweck neu:
Bautenschutz;
Abdichtungen;
Baumanagement;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere in der Baubranche.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Herbert, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Möhrle, Rolf, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1776043, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fero-tekT AG Kunstharzbeläge, in Emmen, CHE-203.754.786, Sustenweg 12, 6020 Emmenbrücke, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.10.2014.
Zweck:
Baumanagement und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Waren der Baubranche;
Erwerb, Überbauung und Veräusserung von Grundstücken;
Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Steffen, Herbert, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Yves Marc, von Emmen, in Luzern, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1743807, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ROST IMMO AG, in Buchrain, CHE-115.298.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6386050). [Neue] Weitere Adresse: Salzfassstrasse 13, 6006 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Herbert, von Emmen, in Emmen, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosati, Felice, von Luzern und Büron, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].