Informazioni su Peter Stauffer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Stauffer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6013156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HaslerRail AG, in Bern, CH-035.3.035.266-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 5, Publ. 5824944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Peter, von Eggiwil, in Dotzigen, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellig, Markus, von Adelboden, in Riggisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grêt, Alexandre, von Vuisternens-devant-Romont, in Spiegel bei Bern (Köniz), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2931762, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HaslerRail AG (HaslerRail SA) (HaslerRail Ltd), in Bern, CH-035.3.035.266-4, Untermattweg 8, 3027 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Sécheron SA, in Satigny (CH-660-0207989-2). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 6.4.2005 Aktiven von CHF 14'557'005.-- und Fremdkapital von CHF 11'557'005.--. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 15'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 200.--.
Statutendatum:
22.06.2005.
Zweck:
Forschung, Entwicklung, Planung, Herstellung, Installation, Unterhalt sowie Vertrieb auf dem Gebiet, insbesondere der elektrischen, elektromechanischen und elektronischen Systeme, Anlagen, Apparate, Maschinen und Bauteile für verschiedene Typen von Schienenfahrzeugen;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen und mit Liegenschaften zusammenhängenden Geschäfte abwickeln. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 3'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'000'000.--.
Aktien:
15'000 Namenaktien zu CHF 200.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe oder durch Mitteilung gegen Empfangsbescheinigung an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Eingetragene Personen:
Lasserre, André, von Genf, in Lausanne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bagnoud, Claude, von Chermignon, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallay, Jean, von Genf, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Beat, von Melchnau, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durand, Claude, von Prangins, in Prangins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Peter, von Eggiwil, in Dotzigen, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
DELOITTE & TOUCHE SA, in Meyrin, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 976466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sécheron SA, Succursale de Berne, in Bern, Konzeption, Erfindung, Herstellung und Verbreitung von allerlei Geräten usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2000, S. 1739).
mit Hauptsitz in:
Genève.
Statuten Hauptsitz:
[Streichung der Statutendaten, weil nicht zum EIntragugnstext der Zweigniederlassung gehörend] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 16.6.1998] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 11.11.1993].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Paul, von Schangnau, in Eysins, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasna, Beth, von Genf, in Chêne-Bougeries, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpi, Arnold, von Glarus, in Wiesendangen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Peter, von Eggiwil, in Dotzigen, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Mosimann, Charly, von Ostermundigen, in Grossaffoltern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].