Informazioni su Michelle Verina Staerkle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michelle Verina Staerkle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005839690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Juventute, in Zürich, CHE-105.827.148, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huisman Schütz, Roselien, von Langnau am Albis, in Uitikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staerkle, Michelle Verina, von Gaiserwald, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3337711, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Runista AG, in St. Gallen, CHE-113.659.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 16, Publ. 5683052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staerkle, Niklaus, von Gaiserwald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staerkle, Michelle Verina, von Gaiserwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staerkle, Oliver Niklaus, von Gaiserwald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planzer, Nils, von Schattdorf, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Torolf, von Balsthal, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Roland Andreas, von Langrickenbach, in Wettswil (Wettswil am Albis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5683052, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Runista AG, in St. Gallen, CH-320.3.061.331-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 10, Publ. 3961704).
Statutenänderung:
19.05.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staerkle, Niklaus, von Gaiserwald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Staerkle, Michelle Verina, von Gaiserwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staerkle, Oliver Niklaus, von Gaiserwald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.