Informazioni su Dr. Albert Stähli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Albert Stähli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1461693, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lac de Zurich Consulting AG, bisher in Wollerau, CHE-112.168.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 14, Publ. 3326984).
Gründungsstatuten:
20.12.2004 und 23.12.2004.
Statutenänderung:
10.04.2014.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Dr. Albert Stähli, Im Fink 10, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die allgemeine Wirtschaftsberatung insbesondere im Bereich Bildungswesen sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im übrigen Lizenzen erwerben, halten und veräussern, Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäft eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt und indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Dr. Albert, von Brienz BE, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Stähli, Albert, in Wollerau];
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CHE-103.736.078), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: DMT D. Meyer Treuhand GmbH].
Numero di pubblicazione: 6254362, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur Erhaltung der Büste Karls des Grossen im Hohen Dom zu Aachen, in Zürich, CH-020.7.001.178-3, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 24, Publ. 4619244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Dr. Albert, von Brienz BE, in Baar, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Belz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hägglingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirbach-Glatter, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leroy, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Würselen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minkenberg, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Lichtenbusch (BE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorange, Dr. Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CH-020.3.907.041-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5479678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Forschungsinstitut für Management-Andragogik, in Zürich, CH-020.7.904.221-9, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 24, Publ. 4619240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Dr. Albert, von Brienz BE, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorange, Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.