Informazioni su Christian Robert Spleiss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Robert Spleiss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005826470, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spleiss Property AG, in Herrliberg, CHE-101.144.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spleiss-Reller, Anka, von Baden, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Christian, von Schaffhausen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005396444, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Reflex Solutions Switzerland AG, in Zug, CHE-425.236.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311368).
Firma neu:
Reflex Solutions Switzerland AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Reflex Solutions Switzerland Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Christian Robert, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005192307, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Reflex Solutions Switzerland AG, in Baar, CHE-425.236.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, S.0, Publ. 2828591).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Ulrich, von Lauterbrunnen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Christian Robert, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].