Informazioni su Claude Marc Spirig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Claude Marc Spirig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006051795, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CSL Invest AG, in Zürich, CHE-114.015.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Claude Marc, von Diepoldsau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Markus, von Diepoldsau, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Patrick, von Neuenkirch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piffaretti, Renato Germano, von Chiasso, in La Punt-Chamues-ch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Thomas, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006036569, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EWI Entwicklungen GmbH, bisher in Aarau, CHE-171.644.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683830).
Statutenänderung:
02.05.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Auf der Mauer 7, 8001 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Samuel, von Rupperswil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Spirig, Claude, von Diepoldsau, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1006035265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CSL Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.056.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005990891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Claude, von Diepoldsau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Manuela Simona , von Meisterschwanden, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isufi, Valon, von Winterthur, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.