Informazioni su Jürgen Spielberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürgen Spielberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006052081, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EXCO Consulting GmbH, in Root, CHE-111.716.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wachenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Karl, von Emmen, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4749692, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EXCO Consulting GmbH, in Root, CH-130.4.009.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 10, Publ. 4532158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Werner, von Düdingen, in Freiburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wachenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung];
Tejero, Luis, von Wettingen, in Würenlos, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 4599782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Posity AG, in Winterthur, CH-020.3.913.991-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2007, S. 17, Publ. 4063016).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Domizil neu:
Technikumstrasse 79, 8400 Winterthur.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Monika, von Widnau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielberger, Jürgen, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Direktor mit Einzelunterschrift];
Groff, Hans, von Winterthur, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baertschi, Markus, von Hasle bei Burgdorf, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.