Informazioni su Michèle Sormani-Nielsen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michèle Sormani-Nielsen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005257629, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
art24 World AG, bisher in Luzern, CHE-466.994.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870018).
Statutenänderung:
30.06.2021.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sormani-Nielsen, Michèle, von Meyrin, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Kurt, von Uzwil, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004497338, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Simply Seven AG, bisher in Bülach, CHE-466.994.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563005).
Statutenänderung:
05.11.2018.
Firma neu:
art24 World AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Rothenbad 18, 6015 Luzern.
Zweck neu:
Entwicklung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Internetlösungen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des internationalen E-Commerce, insbesondere für die Vermittlung von Kunst;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.11.2018 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 1'900'000.00 verrechnet, wofür 1'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.11.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricciardi, Gaetano, italienischer Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burlet, Rosanna, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rosato, Raffaele, von Rafz, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetere, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Ernst, von Engelberg, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schormann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rossdorf-Grundhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sormani-Nielsen, Michèle, von Meyrin, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5075268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merrill Lynch Capital Markets AG, in Zürich, CH-020.3.917.357-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 27, Publ. 4931700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Sormani-Nielsen, Michèle, von Meyrin, in Thônex, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horvath-Villeneuve, Hélène Nadia, von Corgémont, in Bonne (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dailey, Barbara Christine, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.