Informazioni su Anne Sonnex Kyd
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anne Sonnex Kyd
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004799939, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GLOBEREACH S.A., bisher in Genève, CHE-391.044.122, Aktiengesellschaft (vom 31.10.2018, Publ. 1004488079).
Statutenänderung:
12.12.2019.
Firma neu:
GLOBEREACH AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GLOBEREACH SA) (GLOBEREACH Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Kauf und Verkauf von Rohrleitungen und Rohrverbindungselementen sowie Kauf und Verkauf von Materialien (Metall usw.), die für die Herstellung von Rohrleitungen erforderlich sind;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnex Kyd, Anne, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storchenegger, Patrick, von Jonschwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CF Audit & Compliance SA (CHE-497.684.303), in Genève, Revisionsstelle [bisher: GFC Audit & Compliance SA (CHE-497.684.303), in Carouge (GE)].
Numero di pubblicazione: 4014077, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonnex, Anne, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2525975, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
UC Unirail Corporation SA, in Zug, CHE-105.424.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnex Kyd, Anne, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.