Informazioni su Axel Erich Sonnenschein
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Axel Erich Sonnenschein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004687857, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Brüderstiftung Peter Friedhofen - Barmherzige Brüder von Maria-Hilf, Schweiz, in Zug, CHE-209.239.815, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888069).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonnenschein, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Trier (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 2549423, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Barmherzige Brüder Steinhof Luzern, in Luzern, CHE-107.490.841, Verein (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297647).
Statutenänderung:
20.11.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnenschein, Axel Erich, genannt Bruder Timotheus, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Denzlein, Andrea, von Meggen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molitor, Thomas Rudolf, genannt Bruder Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2328395, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein Barmherzige Brüder Zug, in Zug, CHE-103.246.294, Verein (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1844123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnenschein, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molitor, Thomas Rudolf, genannt Bruder Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Walter, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].