Informazioni su Deborah Sommerhalder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Deborah Sommerhalder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4061317, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Medicare AG, bisher in Zürich, CHE-107.881.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598055).
Statutenänderung:
13.12.2017.
Sitz neu:
Küttigen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerhalder, Deborah, von Zürich, in Küttigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Orlow, Michel Henri, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2598055, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medicare AG, in Zürich, CHE-107.881.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2005, S. 21, Publ. 2643528).
Statutenänderung:
18.12.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von und Handel mit Artikeln für den Arzt- und Spitalbedarf. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engelmayer, Dr. Marcel, von Bern, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orlow, Michel Henri, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sommerhalder, Deborah, von Zürich, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.