Informazioni su Nico Sneiders
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nico Sneiders
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6482422, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fédération des Entreprises Romandes-Valais, à Sion, CH-626.6.009.377-5, association (No. FOSC 141 du 23.07.2004, p. 15, Publ. 2375496).
Nouvelle adresse:
Place de la Gare 2, Case postale 1387, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sneiders, Nico, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Juillard, Gabriel, de Ayent, à Ayent, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Epiney, Simon, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Vissoie];
Berthousoz, Alain, de Conthey, à Conthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Gattlen, Hubert, de Bürchen, à Conthey, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Mévillod, Madge, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature;
Claivaz, Vincent, de Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Briguet, Alain, de Lens, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Duc, Sarrasin & Cie SA (CH-626.3.000.522-1), à Sierre, organe de révision [précédemment: Duc, Sarrasin & Cie SA];
Marti, José, de Neuchâtel, à Vétroz, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de de Neuchâtel].
Numero di pubblicazione: 2375496, Ufficio del registro di commercio Vallese
Fédération des Entreprises Romandes-Valais, à Sion, CH-626.6.009.377-5, avenue du Midi 6a, 1950 Sion, nouvelle association.
Date des statuts:
5.03.2004.
But:
faciliter la constitution et le développement d'associations professionnelles d'employeurs et d'indépendants, créer, organiser et administrer des institutions sociales ou de prévoyance couvrant les risques de vieillesse, de maladie, d'accidents et de décès, promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels, étudier, proposer et soutenir toute mesure qui, sur le plan législatif ou administratif, soit de nature à favoriser le développement harmonieux des entreprises, collaborer avec d'autres organisations patronales poursuivant des buts analogues sur le plan national, régional ou cantonal, représenter vis-à-vis des pouvoirs publics et des tiers les intérêts des associations et entreprises affiliées.
Organisation:
assemblée générale, comité et organe de contrôle.
Personnes inscrites:
Epiney, Simon, de Vissoie, à Vissoie, président, avec signature collective à deux;
Sneiders, Nico, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Marti, José, de de Neuchâtel, à Vétroz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Juillard, Gabriel, de Ayent, à Ayent, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Duc, Sarrasin & Cie SA, à Sierre, organe de révision.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Atelier d'architectes Jean-Marc Zimmermann, architecte UTS et Nico Sneiders, architecte FSAI-SIA, Sàrl, à M o n t h e y (FOSC du 04.03.1997, no 42, p. 1464).
Modification des statuts:
11.01.2000. [Capital social.
entièrement libéré:
CHF 20 000, composé d'une part de CHF 20 000].
Personne et signature radiée:
Sneiders, Nico, de Monthey, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10 000.
Inscription ou modification de personne:
Zimmermann, Jean-Marc, de Döttingen, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20 000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 10 000].