Informazioni su Margarete Smrekar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margarete Smrekar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006085196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FITAN AG, bisher in Dornach, CHE-114.341.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171497).
Statutenänderung:
12.06.2024.
Firma neu:
Auno AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Rudolf-Diesel-Strasse 5, 8404 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Neubau, die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Ausführung von Bauarbeiten. Die Gesellschaft kann als General- und Totalunternehmer tätig werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smrekar, Edgar, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Smrekar, Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Mont-Noble, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islamaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hajdaraj, Mergim, kosovarischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4128701, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
FITAN AG, in Dornach, CHE-114.341.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, Publ. 4520912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smrekar, Dr. Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Mase, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smrekar, Edgar, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Smrekar, Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Mont-Noble, Geschäftsführerin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3846525, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Digemo AG, in Dornach, CHE-112.083.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smrekar, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Mont-Noble, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smrekar, Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Mont-Noble, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].