Informazioni su Christoph Sinz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Sinz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079748, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SZ Baumanagement AG, bisher in Zug, CHE-467.281.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954957).
Statutenänderung:
18.06.2024.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
c/o Christoph Sinz, Kirchstrasse 10, 9430 St. Margrethen SG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Au SG]. [Anpassung betr. Aktien aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: HR02-1006022439, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
VHBT GmbH, in Zug, CHE-416.890.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005979890, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Volumen Hochbau GmbH, in Zug, CHE-416.890.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hyseni, Fahri, von Obersiggenthal, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].