Informazioni su Mirco Ivo Signorell
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mirco Ivo Signorell
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005926359, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Domini Holding AG, in Appenzell, CHE-351.123.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, S.0, Publ. 1267409).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Firma neu:
Sign Invest Holding AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domina, Antonio, von St. Gallen-Tablat (SG), in Mörschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorell, Mirco, von Surses, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005915085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG, in Kloten, CHE-109.343.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domina, Antonio, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorell, Mirco, von Surses, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005914264, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Domini & Sign AG, in Appenzell, CHE-332.102.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domina, Antonio, von St. Gallen-Tablat SG, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorell, Mirco Ivo, von Surses, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].