Informazioni su Cornelia Silvia Sigg-Schärz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Silvia Sigg-Schärz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2325981, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GBU Generalbau-Unternehmung AG, in Unterseen, CHE-106.503.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brawand, Peter, von Grindelwald, in Unterseen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Arnold Oskar, genannt Oskar, von Därligen, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Schärz, Oskar];
Schärz-Trachsel, Sonja, von Därligen, in Ringgenberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryf-Schärz, Gabriela Sandra, von Därligen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärz, Beat Urs, von Därligen, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sigg-Schärz, Cornelia Silvia, von Därligen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2248653, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GBU Generalbau-Unternehmung AG, in Interlaken, CHE-106.503.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 4, Publ. 5751862).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.04.2015 auf die neu gegründete Schärz Immobilien AG, in Unterseen (CHE-495.045.948), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 175'000.00 herabgesetzt.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 33, 3800 Unterseen.
Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].
Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 500.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Armin, von Därligen, in Bönigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Schärz, Thomas Marc, von Därligen, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärz, Daniel Patrick, von Därligen, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärz, Markus Andreas, von Därligen, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Beat Urs, von Därligen, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ringgenberg BE];
Sigg-Schärz, Cornelia Silvia, von Därligen, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schärz, Cornelia Silvia, in Ringgenberg BE];
Ryf-Schärz, Gabriela Sandra, von Därligen, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schärz, Gabriela Sandra, in Ringgenberg BE];
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-035.9.003.690-9)].