Informazioni su Elisabeth Siegrist-Hubeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Siegrist-Hubeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1841103, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CHE-107.786.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949552).
Statutenänderung:
03.09.2014, 18.11.2014.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist-Hubeli, Elisabeth, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rudolf, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vordemwald].
Numero di pubblicazione: 5348416, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CH-400.3.001.664-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 2, Publ. 4671480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Siegrist-Hubeli, Elisabeth, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Johanna, von Vordemwald und Hallau, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alvaro, Michael J., von Bern und Kilchberg ZH, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.