Informazioni su Anita Senn-Muff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Anita Senn-Muff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2469905, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
atravis GmbH, in Neuenkirch, CHE-115.901.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn-Muff, Anita, von Liestal, in Eich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Deon, von Künten, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2206333, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
atravis GmbH, in Neuenkirch, CHE-115.901.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn-Muff, Anita, von Liestal, in Eich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Senn, Reto, von Liestal, in Eich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wendel, Deon, von Künten, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2157469, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
bioversity GmbH, in Sursee, CHE-115.901.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145753).
Statutenänderung:
12.05.2015.
Firma neu:
atravis GmbH.
Sitz neu:
Neuenkirch.
Domizil neu:
Mettenwilstrasse 18, 6203 Sempach Station. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beythien, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn-Muff, Anita, von Liestal, in Eich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.