Informazioni su Christoph Sempach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Sempach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099865, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Thurneysen Liegenschaften AG, in Basel, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004675686, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Thurneysen Liegenschaften AG, bisher in Münchenstein, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529410).
Statutenänderung:
01.07.2019.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Aeschenvorstadt 67, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Radowitz, Clemens Heinrich Joseph-Maria, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurneysen, Urs Martin, von Basel, in Nai Mueang / Roi-Et (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Beat, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3269367, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Thurneysen Liegenschaften AG, in Münchenstein, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6556978).
Statutenänderung:
21.12.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen entweder schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Radowitz, Clemens Heinrich Joseph-Maria, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thurneyesen, Urs Martin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Stöckli, Daniel, von Guggisberg, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.