Informazioni su Monika Seitz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Seitz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6383486, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
MOMOS AG, in Gais, CH-300.3.014.556-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 5, Publ. 5111142).
Statutenänderung:
13.10.2011.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 13, 9053 Teufen AR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Monika, von Gais, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Guido, von Waldkirch, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 5111142, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
MOMOS AG, in Gais, CH-300.3.014.556-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 2, Publ. 951488).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und anderen Rechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009. untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Guido, von Waldkirch, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Seitz, Monika, von Gais, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Mösli, Monika).