Informazioni su Jürgen Seel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jürgen Seel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5671212, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aTcam-Tec gmbh, in Lupfig, CH-400.4.024.677-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 1, Publ. 5237790).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Firma neu:
aTcam-Tec GmbH.
Zweck neu:
Thermographische Messungen, Messungen und Analysen, CAD sowie Beratung und Projektierung in den Bereichen Energie und Gebäudetechnik;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaminga Stella (CH-020.1.053.501-7), in Dietikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seel, Jürgen, von Hausen AG, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Seel, Josef, von Hausen AG, in Hausen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 3762292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ei-Project GmbH, bisher in Lindau, CH-320.4.050.238-7, Projekte im Datamanagement und in der Gebäudetechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2004, S. 21, Publ. 2106974).
Statutenänderung:
18.01.2007.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Brüttenerstrasse 29, 8307 Effretikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Peter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Meier, Werner, von Würenlingen, in Endingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--;
Seel, Jürgen, von Hausen AG, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Christelle, von Basel, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Numero di pubblicazione: 2106974, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ei-Project GmbH, bisher in St. Gallen, Beratung, Planung und Ausführung von Projekten in den Bereichen Datamanagement und Gebäudetechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2001, S. 5845).
Gründungsstatuten:
19.07.2001.
Statutenänderung:
19.12.2003.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Rikonerstrasse 8, 8310 Grafstal.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Planung sowie Ausführung von Projekten in den Bereichen Data Management und Gebäudetechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Weiteres Geschäftslokal:
Hörnlistrasse 139, 8330 Pfäffikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid-Cottinelli, Claudia, von Chur und Bern, in Fehraltorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Peter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Meier, Werner, von Würenlingen, in Endingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--];
Seel, Jürgen, von Hausen AG, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].