Informazioni su Heinz Markus Schwyter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Markus Schwyter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005924326, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
goCaution AG, in Bern, CHE-226.557.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005840753).
Statutenänderung:
15.12.2023. 22.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.12.2023 wird das Aktienkapital durch Vernichtung von 10'000 Namenaktien zu CHF 50.00 auf CHF 0.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2023 Forderungen von total CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Heinz, von Galgenen, in Turbenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imholz, Stéphane Michel, von Altdorf (UR), in Epalinges, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005761205, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
goCaution AG, in Bern, CHE-226.557.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Heinz, von Galgenen, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005353955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fixify AG, in Winterthur, CHE-339.862.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Righetti, Marc, von Klingnau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Dieter Oliver, von Arth, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyter, Heinz Markus, von Galgenen, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Bastian Peter, von Rüegsau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Christoph, von Weisslingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].