Informazioni su Michael Schweizer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Schweizer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Schweizer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121707, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG, in Olsberg, CHE-100.375.794, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S.2, Publ. 5745502).
Domizil neu:
c/o Michael Schweizer, Am Rai 12, 4305 Olsberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Fritz, von Basel, in Olsberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richon, Roger, von La Tour-de-Peilz, in Buus, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänggi, Liselotte, von Nunningen, in Olsberg, Mitglied, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michael, von Basel, in Olsberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Romuald, von Magden, in Olsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reuter, Jean Pierre, von Olsberg, in Olsberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Paul, von Gempen, in Arisdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005412487, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Robert Schweizer AG, in Basel, CHE-109.065.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, S.0, Publ. 2831187).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michael, von Basel, in Olsberg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: HR02-1005000836, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ANTENNENGENOSSENSCHAFT OLSBERG, in Olsberg, CHE-103.985.919, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S.2, Publ. 5436144).
Statutenänderung:
05.08.2020.
Zweck neu:
Zur Vermittlung von Fernseh- und Radioempfang, Internet/Telefonie betreibt die AGO eine in ihrem Eigentum stehende Netzanlage und Leitung zur MMN-Kopfstation Pratteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Liselotte, von Nunningen, in Olsberg, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michael, von Basel, in Olsberg, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.