Informazioni su Peter Schumacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Schumacher
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schumacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005839862, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fullbau Suisse AG, bisher in Rapperswil (BE), CHE-371.886.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630245).
Statutenänderung:
05.09.2023.
Sitz neu:
Dagmersellen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 12 A, 6211 Buchs LU.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli-Ansorg, Monique Béatrice, von Schüpfen, in Seewil (Rapperswil BE), Delegierte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Peter, von Willisau, in Dagmersellen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2566915, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
H + S Montagen GmbH, in Reiden, CHE-115.564.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6963372).
Statutenänderung:
15.12.2015.
Sitz neu:
Dagmersellen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 12a, 6211 Buchs.
Zweck neu:
Produktion von, Handel mit und Vertrieb von in der Baubranche eingesetzten Materialien und Formteilen bestehend aus Holz, Gips und Metall;
Erbringung von Baudienstleistungen wie Planung, Leitung und Ausführung von Holzbauten aller Art;
Handel mit Baumaterialien und Werkzeugen;
Vermietung von Baumaschinen und Personal;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Peter, von Willisau und Romoos, in Dagmersellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von Willisau, in Reiden, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6963372, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
H + S Montagen GmbH, in Reiden, CH-100.4.791.247-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 12, Publ. 5575970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Rolf Karl, von Rohrbach, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Peter, von Willisau, in Reiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Willisau und Romoos, in Schötz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].